Progil (Ets)
Type : Collectivité structurée
Date de création :
Affichage de 1 à 4 sur 4
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Brulfer, Maurice - Président de la Société Progil | 1920-00-00 | ||
Pranal, Laurent - Directeur de l'usine Progil, de St-Clair-du-Rhône (Isère) | 1918-00-00 | 1932-00-00 | |
Rigollot, Jean - Ingénieur aux usines Progil de Lyon-Vaise (groupe Gillet) | 1919-00-00 | ||
Rigollot, Jean - Ingénieur aux usines Progil, Les Roches de Condrieu (Isère) | 1920-00-00 | 1922-00-00 |