Martin, Eugène
Année de naissance: 1833 -
Année de mort: 1908
Né à Clermont (Oise) le 15 février 1833, diplômé des Arts et Métiers (Châlons, promotion 1848), Eugène Martin débute comme ajusteur, puis dessinateur aux ateliers Cavé. De 1858 à 1882, il est dessinateur puis ingénieur des établissements de constructions mécanique de Quillacq, à Anzin. De 1882 à 1887, il est directeur de la Société l'Éclairage électrique (ancienne Société Jablochkoff) à Paris. De 1887 à 1892, il occupe les fonctions de directeur général général de l'exploitation, à la Compagnie Édison à Paris. En 1892, il est nommé directeur général de la Société anonyme de mécanique industrielle d'Anzin (Anciens établissements de Quillacq). Décédé le 20 janvier 1908 à Villers-Cotterets (Aisne).
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Martin, Eugène - Naissance à Clermont (Oise) | 1833-02-15 | Clermont | ||
Martin, Eugène - Diplômé des Arts et Métiers (Châlons) | 1851-00-00 | |||
Martin, Eugène - Directeur général général de l'exploitation, à la Compagnie Édison à Paris | 1887-00-00 | 1892-00-00 | Paris | |
Martin, Eugène - Directeur de la Société l'Éclairage électrique (ancienne Société Jablochkoff) à Paris | 1887-00-00 | Paris | ||
Martin, Eugène - Directeur général de la Société anonyme de mécanique industrielle d'Anzin (Anciens établissements de Quillacq) | 1892-00-00 | Anzin | ||
Martin, Eugène - Décès à Villers-Cotterets (Aisne). | 1908-01-20 | Villers-Cotterêts |
-
Nécrologie de : Martin, Eugène — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 7, juillet 1909, pp. 646-654
Nécrologie de : Martin, Eugène | 1909-07 |