Sermeas, Paul
Année de naissance: 1883 -
Année de mort: 1953
Diplômé des Arts et Métiers (Aix, promotion 1899), Paul Serméas s'installe à Grenoble, d'abord à la direction des Ateliers Neyret-Beylier, où il prend part à la création et à l'organisation de la Société DSN, spécialisée dans la taille des engrenages. Il devient ensuite directeur général de la biscuiterie Brun, puis vice-président de la Société. Il est décédé en 1953.
Libellé | Date de début | Institution | Lieu |
---|---|---|---|
Sermeas, Paul - Naissance à Vallon (Ardèche) | 1883-04-01 | Vallon-Pont-d'Arc | |
Sermeas, Paul - Vice-président de la Biscuiterie Brun | 1902-00-00 | Grenoble | |
Sermeas, Paul - Directeur général de la Biscuiterie Brun | 1902-00-00 | Grenoble | |
Sermeas, Paul - Embauché à la direction de Neyret-Beylier | 1902-00-00 | Saint-Martin-d'Hères | |
Sermeas, Paul - Diplômé des Arts et Métiers (Aix) | 1902-00-00 | ||
Sermeas, Paul - Légion d'Honneur | 1924-00-00 | ||
Sermeas, Paul - Décès | 1953-03-26 |
-
Nécrologie de : Sermeas, Paul — Société des anciens élèves de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, Arts et métiers, 1951, n°7 et 8, juillet-août 1953, p. 37
Nécrologie de : Sermeas, Paul | 1953-07 |