Chavanne-Brun Frères
Type : Collectivité structurée
Date de création : 1913
Affichage de 1 à 3 sur 3
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Geib, Maurice - Administrateur de Chavanne-Brun Frères (SA des Anc. Ets) | 1950-00-00 | ||
Gontier, René - Chef de service aux établissements Chavanne-Brun frères, à Montbrison | 1918-00-00 | 1923-00-00 | |
Richarme, Emile - Directeur de la Société Chavanne-Brun | 1919-00-00 | 1926-00-00 |