Debas, Paul, Gilbert
Année de naissance: 1864 -
Année de mort: 1950
Né à Jenzat (Allier), diplômé des Arts et Métiers (Angers, promotion 1879), Paul Debas après avoir été monteur mécanicien au Creusot et fait un stage au PLM pendant trois, devient directeur d'une usine de pétrole à Savone (Italie). Il rentre en France en 1901 pour assurer la direction des Carbures Métalliques à Notre-Dame-de-Briançon. En 1920, il intègre la Société Penarroya où il devient ingénieur conseil notamment sur les fours électriques. Selon le Bulletin des Arts et Métiers, Paul Debas "fut une des belles figures industrielles (...) et peut être classé avec les Girod, Keller ". Il fut aussi conseiller municipal, puis adjoint au maire de Notre-Dame-de-Briançon et chevalier de la Légion d'Honneur (1930). Il est décédé le 16 avril 1950.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Debas, Paul, Gilbert - Maire Adjoint de Notre Dame de Briançon | 1920-00-00 | Léchère, La | ||
Debas, Paul, Gilbert,Penarroya (Sté minière et métallurgique de) - Rejoint la Société Penarroya | 1920-00-00 | 1930-00-00 | Penarroya-pueblonuevo | |
Debas, Paul, Gilbert - Membre de la Chambre de commerce | 1920-00-00 | |||
Debas, Paul, Gilbert - Ingénieur conseil à Penarroya | 1930-00-00 | Penarroya-pueblonuevo | ||
Debas, Paul, Gilbert - Chevalier de la Légion d'Honneur | 1930-00-00 | |||
Debas, Paul, Gilbert - Décès | 1950-04-16 |
- ‹ précédent
- 2 sur 2
-
Nécrologie de : Debas, Paul, Gilbert — Société des anciens élèves de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, Arts et métiers, 1951, n°1, janvier 1951, p. 31