Dairaine, Bernard
Année de naissance: 1900 -
Année de mort: 1976
Né le 27 février 1900 à Treillères (Loire-Atlantique), diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse (1921), Bernard Dairaine est directeur à la Société Evers à Épouville, puis fondateur de la société d'isolation "Isotherma" (1945). Il est également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, premier juge au Tribunal de commerce du Havre, conseiller général pendant 16 ans, maire d'Épouville (76) puis premier adjoint au maire de Sainte-Adresse (76). Décédé le 12 décembre 1976.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Dairaine, Bernard - Naissance à Treillères | 1900-02-27 | |||
Dairaine, Bernard - Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse | 1924-00-00 | |||
Dairaine, Bernard - Directeur à la Société Evers à Epouville | 1924-00-00 | Épouville | ||
Dairaine, Bernard - Premier Juge au Tribunal de Commerce du Havre | 1935-00-00 | Le Havre | ||
Dairaine, Bernard - Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre | 1935-00-00 | Le Havre | ||
Dairaine, Bernard - Maire d'Epouville | 1935-00-00 | 1945-00-00 | Épouville | |
Dairaine, Bernard - Conseiller Général pendant 16 ans | 1935-00-00 | Rouen | ||
Dairaine, Bernard - Fondateur de la société d'isolation "Isotherma" | 1945-00-00 | 1965-00-00 | ||
Dairaine, Bernard - Premier adjoint au maire de Sainte-Adresse | 1945-00-00 | Sainte-Adresse | ||
Dairaine, Bernard - Décès | 1976-12-12 |
-
Nécrologie de : Dairaine, Bernard — Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, Annuaire, 1932, 1977, p.35