Cousté, Pierre
Année de naissance: 1920 -
Année de mort: 1989
Né à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) en 1920, diplômé d'HEC (promotion 1941), Pierre Cousté est directeur général des établissements Lebocey, administrateur directeur général adjoint, puis président directeur général de la société Lumière. Il est également député du Rhône (UDT, puis Union démocrates, puis RPR). Décédé en 1989.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Cousté, Pierre - Naissance à Rochefort-sur-Mer | 1920-06-29 | Rochefort | ||
Cousté, Pierre - Diplômé d'HEC | 1941-00-00 | |||
Cousté, Pierre - Chargé de mission au secrétariat d'Etat à l'information et au cabinet du ministre des Forces armées | 1944-00-00 | 1946-00-00 | Paris | |
Cousté, Pierre - Directeur général des établissements Lebocey | 1951-00-00 | Troyes | ||
Cousté, Pierre - Député du Rhône (UDT, puis Union démocrates, puis RPR) | 1963-07-12 | 1986-04-01 | Paris | |
Cousté, Pierre - Administrateur directeur général adjoint de la société Lumière | 1964-00-00 | Paris | ||
Cousté, Pierre - Président directeur général de la société Lumière | 1964-00-00 | Paris | ||
Cousté, Pierre - Vice-président du syndicat national des surfaces sensibles | 1970-00-00 | |||
Cousté, Pierre - Décès à Neuilly-sur-Seine | 1989-04-11 | Neuilly-sur-Seine |
-
Chronique de : Cousté, Pierre — Entreprise, 1953, n° 61, octobre 1958,pp. 48-51
Chronique de : Cousté, Pierre | 1958-10 |