Brunon, Barthélémy
Année de naissance: 1836 -
Année de mort: 1896
Né à Rive-de-Gier (Loire) le 8 mai 1836, diplômé des Arts et Métiers (Aix, promotion 1852), Barthélemy Brunon collabore avec son père, puis avec ses frères et, finalement, dirige seul les Établissements familial Brunon. Il développe et perfectionne l'outillage, créé plusieurs procédés de fabrication, notamment pour les roues et les obus et, il est l'un des premiers à effectuer le forgeage des pièces et l'emboutissage à la presse hydraulique. Conseiller municipal de Rive-de-Gier, il est élu sénateur de la Loire le 5 janvier 1888, et maire de Rive-de-Gier. Décédé le 8 juillet 1896.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Brunon, Barthélémy - Naissance à Rive-de-Gier | 1836-05-08 | Rive-de-Gier | ||
Brunon, Barthélémy - Dirigeant des établissements B. Brunon | 1855-00-00 | Rive-de-Gier | ||
Brunon, Barthélémy - Diplômé des Arts et Métiers (Aix) | 1855-00-00 | |||
Brunon, Barthélémy - Conseiller municipal de la ville de Rive-de-Gier | 1870-00-00 | Rive-de-Gier | ||
Brunon, Barthélémy - Maire de Rive-de-Gier | 1888-00-00 | Rive-de-Gier | ||
Brunon, Barthélémy - Sénateur de la Loire | 1888-01-05 | 1896-07-08 | Paris | |
Brunon, Barthélémy - Vice-président du Conseil général de la Loire | 1895-00-00 | Saint-Étienne | ||
Brunon, Barthélémy - Décès à Rive-de-Gier | 1896-07-08 | Rive-de-Gier |
-
Nécrologie de : Brunon, Barthélémy — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 7, juillet 1896, pp. 495-521