Dupire, Virgile
Année de naissance: 1856 -
Année de mort: 1904
Né à Chauny en 1856, diplômé des Arts et Métiers (Châlons, promotion 1871), Virgile Dupire débute à la compagnie du chemin de fer de Vélu-Bertincourt à Saint-Quentin. Il entre ensuite à la Compagnie de Saint-Gobain et est envoyé à la Glacerie de Montluçon. En 1881, il entre dans l'entreprise des frères Joncourt où il devient directeur général des travaux. En 1894, il devient associé d'une fonderie avec M. Broglin, à Chauny. Il est également administrateur de l'entreprise Joncourt (1899). Décédé à Chauny en 1904.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Dupire, Virgile - Naissance à Chauny | 1856-00-00 | Chauny | ||
Dupire, Virgile - Diplômé des Arts et Métiers (Châlons) | 1873-00-00 | |||
Dupire, Virgile - Directeur général des travaux de l'entreprise Joncourt | 1881-00-00 | 1894-00-00 | Chauny | |
Dupire, Virgile - Associé de la fonderie Broglin & Dupire | 1894-00-00 | Chauny | ||
Dupire, Virgile - Administrateur de l'entreprise Joncourt | 1899-00-00 | Chauny | ||
Dupire, Virgile - Décès à Chauny | 1904-00-00 | Chauny |
-
Nécrologie de : Dupire, Virgile — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 11, novembre 1904, pp. 960-963
Nécrologie de : Dupire, Virgile | 1904-11 |