Denis-Poulot, Joseph
Année de naissance: 1832 -
Année de mort: 1905
Né le 3 mars 1832 à Gray, diplômé des Arts et Métiers (Châlons, promotion 1847), Joseph Denis-Poulot débute chez son frère à Paris comme ajusteur-tourneur, puis chef monteur. En 1852, il entre chez Gouin, constructeur de locomotives, et devient contremaître. En 1857, il fonde à Paris, en association avec son beau-frère, une fabrique de ferronnerie qu'il cède en 1868 à Nicolas Vuillaume. En 1872, il crée une grande usine de produits pour le polissage, d'outils pour le taraudage et de meules artificielles. De 1879 à 1882, il est occupe les fonctions de maire du 11e arrondissement de Paris. Décédé à Paris le 28 mars 1905.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Denis-Poulot, Joseph - Naissance à Gray | 1832-03-03 | Gray | ||
Denis-Poulot, Joseph - Diplômé des Arts et Métiers (Châlons) | 1850-00-00 | |||
Denis-Poulot, Joseph - Fondateur associé d'une fabrique de ferronnerie à Paris | 1857-00-00 | 1868-00-00 | Paris | |
Denis-Poulot, Joseph - Fondateur dirigeant d'une Fabrique de produits pour polissage (émeri, meules et machines à polir) à Paris | 1872-00-00 | 1904-00-00 | Paris | |
Denis-Poulot, Joseph - Maire du 11e arrondissement de Paris | 1879-00-00 | 1882-00-00 | Paris | |
Denis-Poulot, Joseph - Décès à Paris | 1905-03-28 | Paris |
-
Nécrologie de : Denis-Poulot, Joseph — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 4, avril 1905, pp. 325-335