Coisy, Charles
Année de naissance: 1844 -
Année de mort: 1907
Né à Gonneville, diplômé des Arts et Métiers (Châlons, promotion 1859), Charles Coisy débute aux usines de Brousseval, attaché au service de la fabrication. En 1866, il est chef du service fabrication aux usines de Joinville, puis directeur jusqu'en 1879. Il est ensuite directeur des Hauts Fourneaux et Fonderies d'Ottange jusqu'en 1883. Il entre ensuite aux Établissements Durenne, de Sommevoire et de Wassy comme sous-directeur, puis directeur. En janvier 1896, il fonde la Société A. Coisy & Cie, dont il est le gérant, à Joinville. Décédé en 1907.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Coisy, Charles - Naissance à Gonneville | 1844-00-00 | Gonneville-la-Mallet | ||
Coisy, Charles - Diplômé des Arts et Métiers (Châlons) | 1862-00-00 | |||
Coisy, Charles - Directeur des usines de Joinville | 1866-00-00 | 1879-00-00 | Joinville | |
Coisy, Charles - Directeur des Hauts Fourneaux et Fonderies d'Ottange | 1879-00-00 | 1883-00-00 | Ottange | |
Coisy, Charles - Sous-directeur des Établissements Durenne, de Sommevoire et de Wassy | 1883-00-00 | 1885-00-00 | Osne-le-Val | |
Coisy, Charles - Directeur des Établissements Durenne, de Sommevoire et de Wassy | 1886-00-00 | 1896-00-00 | Osne-le-Val | |
Coisy, Charles - Fondateur de la société A. Coisy et Cie | 1896-01-00 | Joinville | ||
Coisy, Charles - Décès | 1907-00-00 |
-
Nécrologie de : Coisy, Charles — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 1, janvier 1907, pp. 78-81