Nicolas, Gabriel
Année de naissance: 1873 -
Année de mort: 1928
Né à Indre, diplômé des Arts et Métiers (Angers, promotion 1888), Gabriel Nicolas débute aux Forges et Chantiers de la Méditerranée au Havre, puis à la société de Fives-Lille, comme chef des forges. Il est ensuite directeur de la maison Dégremont, au Cateau. Il entre ensuite aux Ateliers et Chantiers de la Loire à Nantes, puis devient agent commercial pour la région de l'Ouest, des Établissements Jacob Holtzer. Décédé le 6 janvier 1928 à Nantes.
Libellé | Date de début | Institution | Lieu |
---|---|---|---|
Nicolas, Gabriel - Naissance à Indre | 1873-00-00 | Indre | |
Nicolas, Gabriel - Directeur de la maison Dégremont, au Cateau | 1891-00-00 | Cateau-Cambrésis, Le | |
Nicolas, Gabriel - Diplômé des Arts et Métiers (Angers) | 1891-00-00 | ||
Nicolas, Gabriel - Décès à Nantes | 1928-01-06 | Nantes |
-
Nécrologie de : Nicolas, Gabriel — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 2, février 1928, pp. 150-151