Surila, Felix
Année de naissance: 1885 -
Année de mort: 1950
Diplômé des Arts et Métiers (Aix, promotion 1901), Félix Surila débute sa carrière professionnelle dans la construction métallique à Paris, puis il passe aux Ateliers de la Bleuse Borne à Anzin. En 1914, il devient ingénieur, puis directeur technique de la Maison Vinant. Après la Première Guerre mondiale, il est représentant général de Dolez Frères d'Aulnoye, puis ingénieur-conseil des Laboratoires Zizine à Paris, puis à Châteauneuf-sur-Charente où il dirige une usine de ces laboratoires. En 1945, il revient à Paris comme chef des approvisionnements de la Société Stern et Roubaix qu'il quitte à la fin de 1949. Il est décédé le 7 avril 1950.
Libellé | Date de début | Date de fin | Institution | Lieu |
---|---|---|---|---|
Surila, Felix - Diplômé des Arts et Métiers (Aix) | 1904-00-00 | |||
Surila, Felix - Employé dans une entreprise de construction métallique à Paris | 1914-00-00 | Paris | ||
Surila, Felix - Employé aux ateliers de la Bleuse Borne à Anzin | 1914-00-00 | Anzin | ||
Surila, Felix - Ingénieur à la maison Vinant à Paris | 1917-00-00 | Paris | ||
Surila, Felix - Représentant en charpentes métalliques et bâtiments de la maison Dolez Frères à Aulnoye | 1918-00-00 | Aulnoye-Aymeries | ||
Surila, Felix - Directeur technique à la maison Vinant | 1918-00-00 | Paris | ||
Surila, Felix - Ingénieur conseil des laboratoires Zizine à Paris | 1938-00-00 | Paris | ||
Surila, Felix - Directeur de l'usine des laboratoires Zizine à Châteauneuf-sur-Charente | 1943-00-00 | Chateauneuf-sur-Charente | ||
Surila, Felix - Chef des approvisionnements de la Société Stein & Roubaix (Paris) | 1945-00-00 | 1949-12-00 | Paris | |
Surila, Felix - Décès | 1950-04-07 |
-
Nécrologie de : Surila, Felix — Société des anciens élèves de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, Arts et métiers, 1951, n°5, mai 1951
Nécrologie de : Surila, Felix | 1951-05 |