Niquet, Alexandre
Année de naissance: 1869 -
Année de mort: 1928
Né à Lunéville, diplômé des Arts et Métiers (Angers, promotion 1884), Alexandre Niquet occupe divers postes tel que chef des ateliers à la Société « Ariés »; chef d'entretien aux Cotonnières d'Oissel; ingénieur aux Tramways de Tours; ingénieur à la « Macérienne », puis aux usines Clément-Bayard, à Mézières. Il est ensuite ingénieur aux usines Gobel, à Joué-les-Tours et directeur de la Compagnie des tramways de Saint-Maur-des-Fossés. Décédé à Tours en 1928.
Libellé | Date de début | Institution | Lieu |
---|---|---|---|
Niquet, Alexandre - Naissance à Lunéville | 1869-00-00 | Lunéville | |
Niquet, Alexandre - Diplômé des Arts et Métiers (Angers) | 1887-00-00 | ||
Niquet, Alexandre - Directeur de la Compagnie des tramways de Saint-Maur-des-Fossés | 1897-04-00 | Saint-Maur-des-Fossés | |
Niquet, Alexandre - Décès à Tours | 1928-00-00 | Tours |
-
Nécrologie de : Niquet, Alexandre — Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers, Bulletin administratif, 1111, n° 7, juillet 1928, pp. 603-604