Brunon frères
Type : Collectivité structurée
Date de création :
Affichage de 1 à 3 sur 3
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Brunon, Barthélémy - Dirigeant des établissements B. Brunon | 1855-00-00 | ||
Brunon, Claude - Associé de la maison Brunon frères | 1854-00-00 | 1875-00-00 | |
Faure, Emile - Directeur de l'usine Brunon, à Rive-de-Gier | 1885-00-00 | 1898-00-00 |