Joya (Ets)
Type : Collectivité structurée
Date de création : 1848
Affichage de 1 à 5 sur 5
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Bouvier, Gaston - Ingénieur aux Ets Joya à Grenoble | 1874-00-00 | ||
Joya, Régis - Administrateur des Etablissements Joya à Grenoble. | 1926-00-00 | 1933-00-00 | |
Joya, Régis - Président des Etablissements Joya, entreprise de travaux et de fondations à air comprimé, Grenoble | 1921-00-00 | 1926-00-00 | |
Maillet, Gabriel - Administrateur-directeur des Etablissements Joya à Grenoble | 1921-00-00 | 1925-00-00 | |
Maillet, Gabriel - Directeur des Etablissements Joya | 1909-00-00 |