Paris (Ville de)
Type : Collectivité structurée
Date de création :
Affichage de 1 à 6 sur 6
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Denis-Poulot, Joseph - Maire du 11e arrondissement de Paris | 1879-00-00 | 1882-00-00 | |
Gouïn, Ernest - Conseiller municipal de la Ville de Paris | 1860-00-00 | ||
Lauth, Charles - Maire-adjoint de la ville de Paris, puis vice-président du conseil municipal | 1870-00-00 | ||
Pinier, Edmond - Adjoint au maire du XIIe arrondissement de Paris | 1943-00-00 | ||
Salmon, Robert - Conseiller municipal de la ville de Paris | 1945-00-00 | 1947-00-00 | |
Serre, Henri - Maire adjoint du XIX arrondissement de Paris | 1923-12-27 |