Geneuille (Papeteries de)
Type : Collectivité structurée
Date de création :
Affichage de 1 à 3 sur 3
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Bouvas, Grégoire - Directeur de la papeterie de Geneuille | 1880-00-00 | 1919-00-00 | |
Bouvas, Grégoire - Sous-directeur d'une autre papeterie de MM. Outhenin-Chalendre, à Geneuille (Doubs) | 1871-00-00 | 1880-00-00 | |
Ingénieur aux papeteries de Geneuille (Haute-Saône) | 1878-00-00 |