Edison
Type : Collectivité structurée
Date de création : 1890
Affichage de 1 à 4 sur 4
Information | Date de début | Date de fin | Voir le patron |
---|---|---|---|
Desarces, Paul - Sous-directeur à la Société Edison | 1884-02-00 | ||
Dreyfus, Georges - Ingénieur en chef aux ateliers de construction de matériel électrique de la Compagnie Edison | 1888-00-00 | 1892-00-00 | |
Jénot, Célestin - Inégnieur chez Edison | 1889-00-00 | 1900-00-00 | |
Martin, Eugène - Directeur général général de l'exploitation, à la Compagnie Édison à Paris | 1887-00-00 | 1892-00-00 |